变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 廖菁***备案手机:*** | 李隋***备案手机:***(网上办理) | 2020-05-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 雷世闻,监事;皮林鹭,董事兼总经理;成大华,董事长;钟宁轲,董事; | 王东辉,监事;皮林鹭,董事兼总经理;成大华,董事长;钟宁轲,董事; | 2019-08-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 雷世闻,监事 | 2018-05-29 | |
联络员备案 | 廖菁,*** | 2018-01-16 | |
章程备案 | 2017-11-21 | ||
注册资本(金)变更 | 112000 | 135300 | 2017-11-17 |
住所变更 | 成都市天府新区天府大道南段288号 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段269号2栋 | 2017-11-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | /钟宁轲,董事 | 2016-09-29 |
章程备案 | / | /肖娜,监事 | 2016-09-29 |
财务负责人 | 2015-12-10 | ||
联络员备案 | 2015-12-10 | ||
法定代表人变更 | 樊永宏 | 成大华 | 2015-09-07 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-05-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 皮林鹭,董事乔萱,董事樊永宏,董事长兼总经理 | 皮林鹭,董事兼总经理乔萱,董事樊永宏,董事长 | 2015-05-18 |
经理备案 | / | 皮林鹭,董事兼总经理 | 2015-05-18 |
注册资本(金)变更 | 102000 | 112000 | 2015-05-18 |
换发证照 | / | / | 2014-11-28 |
经理备案 | / | /樊永宏,董事长兼总经理 | 2014-10-10 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-10-10 |
注册资本(金)变更 | 12000 | 102000 | 2014-10-10 |
更多>>视频联播