变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-19 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔12层自编01单元(本住所限办公用途) | 广州市天河区高普路38号615房(仅限办公) | 2021-08-19 |
工商登记联络员备案 | 谢婵 | 薛逸敏 | 2021-08-19 |
具体经营项目申报 | 增值电信服务;广告业;软件服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;网络技术的研究、开发; | 信息技术咨询服务;动漫游戏开发;软件开发;软件外包服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;艺术品代理;文艺创作;组织文化艺术交流活动;第二类增值电信业务;网络文化经营;互联网信息服务;营业性演出;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);第一类增值电信业务;广播电视节目制作经营 | 2020-10-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-10-09 | |
工商登记联络员备案 | 谢婵 | 2019-05-28 | |
监事备案 | 姜永军 | 冯云乐 | 2019-05-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-05-28 | |
经理备案 | 朱顺炎 | 吴嘉 | 2019-05-28 |
组织机构备案 | 姜永军,监事,选举,;黎直前,执行董事,选举,是;朱顺炎,经理,选举,; | 姜永军,监事,选举,;吴嘉,执行董事,选举,是;朱顺炎,经理,选举,; | 2017-09-21 |
组织机构备案 | 姜永军(监事);黎直前(执行董事);朱顺炎(经理); | 姜永军(监事);吴嘉(执行董事);朱顺炎(经理); | 2017-09-21 |
董事备案 | 姜永军,监事,选举,;黎直前,执行董事,选举,是;朱顺炎,经理,选举,; | 姜永军,监事,选举,;吴嘉,执行董事,选举,是;朱顺炎,经理,选举,; | 2017-09-21 |
董事备案 | 姜永军(监事);黎直前(执行董事);朱顺炎(经理); | 姜永军(监事);吴嘉(执行董事);朱顺炎(经理); | 2017-09-21 |
法定代表人变更 | 黎直前 | 吴嘉 | 2017-09-21 |
组织机构备案 | 姜永军,监事,选举,;黎直前,执行董事兼经理,选举,是; | 姜永军,监事,选举,;黎直前,执行董事,选举,是;朱顺炎,经理,选举,; | 2017-06-09 |
经理备案 | 姜永军,监事,选举,;黎直前,执行董事兼经理,选举,是; | 姜永军,监事,选举,;黎直前,执行董事,选举,是;朱顺炎,经理,选举,; | 2017-06-09 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-06-09 |
法定代表人变更 | 王桐 | 黎直前 | 2016-04-15 |
监事备案 | 王桐,董事长兼经理,选举,是;吴泳铭,董事,选举,;俞永福,董事,选举,;朱顺炎,监事,选举,; | 姜永军,监事,选举,;黎直前,执行董事兼经理,选举,是; | 2016-04-15 |
组织机构备案 | 王桐,董事长兼经理,选举,是;吴泳铭,董事,选举,;俞永福,董事,选举,;朱顺炎,监事,选举,; | 姜永军,监事,选举,;黎直前,执行董事兼经理,选举,是; | 2016-04-15 |
更多>>视频联播