变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-04-22 | |
董事备案 | 陈芳,陈莉,戴小基,郑广春 | 陈莉,戴小基,郑广春 | 2021-04-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-12-23 | |
董事备案 | 陈芳,林俊伟,张志君,於剑 | 陈莉,陈芳,郑广春,戴小基 | 2020-12-23 |
法定代表人变更 | 张志君 | 郑广春 | 2020-12-23 |
监事备案 | 曹先友 | 李晟 | 2018-11-02 |
董事备案 | 陈芳,曾朋,张志君 | 於剑,林俊伟,张志君,陈芳 | 2018-11-02 |
股东名称变更 | 深业深港(集团)有限公司 | 深圳深港(集团)有限公司 | 2018-11-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-02 | |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-03-09 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄埔大道富星商贸大厦西塔十一号楼C座 | 广州市天河区黄埔大道西201号1302自编一(仅限办公用途) | 2017-03-09 |
组织机构备案 | 曹先友,监事,委派,;陈芳,董事,委派,;张志君,董事长,选举,是;郑广春,董事兼经理,委派,; | 曹先友,监事,委派,;陈芳,董事,委派,;曾朋,董事,委派,;张志君,董事长,委派,是;郑广春,经理,委派,; | 2015-11-27 |
董事备案 | 曹先友,监事,委派,;陈芳,董事,委派,;张志君,董事长,选举,是;郑广春,董事兼经理,委派,; | 曹先友,监事,委派,;陈芳,董事,委派,;曾朋,董事,委派,;张志君,董事长,委派,是;郑广春,经理,委派,; | 2015-11-27 |
董事备案 | 曹先友,监事,委派,;陈芳,董事,委派,;曾朋,董事长,委派,是;郑广春,董事兼经理,委派,; | 曹先友,监事,委派,;陈芳,董事,委派,;张志君,董事长,选举,是;郑广春,董事兼经理,委派,; | 2015-08-06 |
法定代表人变更 | 曾朋 | 张志君 | 2015-08-06 |
组织机构备案 | 曹先友,监事,委派,;陈芳,董事,委派,;曾朋,董事长,委派,是;郑广春,董事兼经理,委派,; | 曹先友,监事,委派,;陈芳,董事,委派,;张志君,董事长,选举,是;郑广春,董事兼经理,委派,; | 2015-08-06 |
更多>>视频联播