变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 叶博 | 李晓东 | 2022-03-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 石光磊 | 叶博 | 2020-12-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐楠 | 石光磊 | 2018-05-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭绍华 | 徐楠 | 2017-11-01 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 锦州市古塔区和平路二段新大陆9号二层 | 辽宁省锦州市凌河区中央大街三段3号22层 | 2017-11-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张翀 | 郭绍华 | 2014-05-23 |
更多>>视频联播