变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 于池 | 黄松涛 | 2020-05-11 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司分公司(2190) | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)(2153) | 2019-05-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 售电。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营) | 电力供应;电力工程施工;电气安装;电力设备运行维护;工程和技术研究和试验发展;质检技术服务;工程技术与设计服务;综合能源服务;软件开发;信息运行维护服务;信息处理和存储支付服务;信息技术咨询服务;电力新技术开发、科研、培训、咨询;电力职业人才开发评价;电机电器销售;房地产开发、自有房屋租赁;餐饮服务。 | 2019-05-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董飞 | 于池 | 2019-03-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 白春龙 | 董飞 | 2015-08-13 |
更多>>视频联播