变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 万翔 | 姚贵元 | 2020-12-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 伏禹游宇周莉 | 游宇 | 2019-08-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 程军 | 程军 | 2019-08-16 |
财务负责人 | 聂建东*** | 罗忠平 | 2019-08-16 |
法定代表人变更 | 金艺 | 万翔 | 2019-08-16 |
联络员备案 | 聂建东***备案手机:*** | 聂建东***备案手机:*** | 2017-03-31 |
财务负责人 | 聂建东*** | 2017-03-31 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 程健 | 程军 | 2017-03-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 金艺程军 | 程健金艺程军 | 2017-03-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 伏禹游宇周莉 | 游宇周莉 | 2017-03-31 |
联络员备案 | 姓名:周学英;证件类型:;证件号码:***;联络人联系电话:***;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:; | 姓名:聂建东;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:***;联络人联系电话:5567192;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:93349941@qq.com; | 2016-09-14 |
法定代表人变更 | 李游 | 金艺 | 2015-02-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | / | 投资人类型:11,证照类型:11,认缴出资额币种:156,地区:511100,姓名:乐山市中小企业融资担保有限公司,证照号码:5111811800698,认缴出资额:500,出资比例:5,认缴出资日期:2010-6-23,固定电话:,移动电话:,住所:,邮政编码:,出生日期:, | 2015-02-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | / | 投资人类型:14,证照类型:63,认缴出资额币种:156,地区:511181,姓名:峨眉山市国有资产监督管理委员会,证照号码:,认缴出资额:9500,出资比例:95,认缴出资日期:2015-1-31,固定电话:,移动电话:,住所:,邮政编码:,出生日期:, | 2015-02-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 联络员住所:投资人类型:10,证照类型:11,认缴出资额币种:,地区:,姓名:峨眉山市开源国有投资控股有限公司,证照号码:511***1,认缴出资额:9500,出资比例:95,固定电话:,移动电话:,住所:峨眉山市名山路东段87号,邮政编码: | 联络员住所:/ | 2015-02-13 |
更多>>视频联播