变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 冯鹏飞:51%;冯广军:49%; | 高飞:40%;高旭金:40%;黄必清:20%; | 2020-07-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯鹏飞、冯广军 | 高旭金、黄必清 | 2020-07-17 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-07-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冯鹏飞 | 黄必清 | 2020-07-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄必清:51%;冯广军:49%; | 冯广军:49%;冯鹏飞:51%; | 2017-08-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄必清 | 冯鹏飞 | 2017-08-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄必清、冯广军 | 冯鹏飞、冯广军 | 2017-08-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄必清、杜功友 | 黄必清、冯广军 | 2017-06-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄必清:51%;杜功友:49%; | 黄必清:51%;冯广军:49%; | 2017-06-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杭龙飞:30%;杭廷栋:70%; | 杜功友:49%;黄必清:51%; | 2016-09-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杭廷栋 | 黄必清 | 2016-09-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杭廷华、杭廷栋、杭龙飞 | 黄必清、杜功友 | 2016-09-09 |
更多>>视频联播