变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 戴志强***备案手机:*** | 谢汤庭***备案手机:*** | 2021-04-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘显勇卢洪波李达 | 廖继文刘显勇李达 | 2021-04-15 |
法定代表人变更 | 卢洪波 | 廖继文 | 2021-04-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李达卢洪波庄勇 | 卢洪波刘显勇李达 | 2020-03-23 |
章程修正案备案 | 无 | ;2019-11-18通过公司章程修正案。 | 2019-11-18 |
股东变更 | 中国建筑第五工程局有限公司,中建国际建设有限公司 | 深圳市海泽工程管理有限公司,中国建筑第五工程局有限公司 | 2019-11-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李达韩春麟周勇 | 卢洪波李达庄勇 | 2018-12-20 |
法定代表人变更 | 周勇 | 卢洪波 | 2018-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卢洪波 | 范伊爽 | 2018-12-20 |
章程备案 | 无 | 2017-11-14新章程 | 2017-11-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘长胜周勇韩春麟 | 周勇韩春麟李达 | 2017-08-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘长胜 | 李达 | 2017-08-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李光辉 | 刘长胜 | 2017-04-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周勇刘长胜张一 | 刘长胜韩春麟周勇 | 2017-04-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 欧阳国欣肖波周勇 | 周勇刘长胜张一 | 2016-06-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 万峰李光辉陈谊周勇卢洪波 | 周勇肖波欧阳国欣 | 2016-03-29 |
章程修正案备案 | 无 | ;2016-02-29公司全体股东一致同意通过新的章程修正案。 | 2016-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蔡让发 | 卢洪波 | 2016-03-29 |
法定代表人变更 | 鲁贵卿 | 周勇 | 2015-08-18 |
经营范围变更 | 实业投资(不直接参与经营的投资)。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营) | 以自有资产进行实业投资(不直接参与经营的投资)(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营) | 2015-08-18 |
更多>>视频联播