变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 俞青,刘颂,李松民,董剑,陈炜 | 凌富华,刘颂,董剑,陈炜,肖基艺 | 2021-10-14 |
法定代表人变更 | 李松民 | 凌富华 | 2021-10-14 |
董事备案 | 陈荣,董剑,李松民,刘颂,俞青 | 董剑,李松民,刘颂,俞青,陈炜 | 2021-07-22 |
监事备案 | 陈惠,吴勇高,周劲 | 黄峥,陈惠,张隽 | 2020-12-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-12-08 | |
董事备案 | 陈荣,董剑,李军武,李松民,刘颂 | 俞青,陈荣,董剑,李松民,刘颂 | 2020-10-27 |
经理备案 | 周振国 | 张立新 | 2020-09-02 |
董事备案 | 白子午,董剑,李军武,李松民,刘颂 | 陈荣,董剑,李军武,李松民,刘颂 | 2020-09-02 |
董事备案 | 白子午,董剑,黄强,李军武,刘颂 | 李松民,白子午,董剑,李军武,刘颂 | 2019-02-15 |
法定代表人变更 | 黄强 | 李松民 | 2019-02-15 |
经理备案 | 白子午(董事);陈惠(监事);董剑(董事);黄强(董事长);李军武(董事);李全会(经理);李松民(监事);刘颂(董事);吴勇高(监事会主席); | 白子午(董事);陈惠(监事);董剑(董事);黄强(董事长);李军武(董事);李松民(监事);刘颂(董事);吴勇高(监事会主席);周振国(经理); | 2017-11-09 |
组织机构备案 | 白子午(董事);陈惠(监事);董剑(董事);黄强(董事长);李军武(董事);李全会(经理);李松民(监事);刘颂(董事);吴勇高(监事会主席); | 白子午(董事);陈惠(监事);董剑(董事);黄强(董事长);李军武(董事);李松民(监事);刘颂(董事);吴勇高(监事会主席);周振国(经理); | 2017-11-09 |
经理备案 | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李全会,经理,选举,;李松民,监事,委派,;刘颂,董事,选举,;吴勇高,监事会主席,委派,; | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李松民,监事,委派,;刘颂,董事,选举,;吴勇高,监事会主席,委派,;周振国,经理,选举,; | 2017-11-09 |
组织机构备案 | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李全会,经理,选举,;李松民,监事,委派,;刘颂,董事,选举,;吴勇高,监事会主席,委派,; | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李松民,监事,委派,;刘颂,董事,选举,;吴勇高,监事会主席,委派,;周振国,经理,选举,; | 2017-11-09 |
董事备案 | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李松民,监事,委派,;吕玲有,董事,委派,;吴勇高,监事会主席,委派,; | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李全会,经理,选举,;李松民,监事,委派,;刘颂,董事,选举,;吴勇高,监事会主席,委派,; | 2017-06-28 |
组织机构备案 | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李松民,监事,委派,;吕玲有,董事,委派,;吴勇高,监事会主席,委派,; | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李全会,经理,选举,;李松民,监事,委派,;刘颂,董事,选举,;吴勇高,监事会主席,委派,; | 2017-06-28 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-10-17 |
监事备案 | 董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军斌,董事,委派,;李松民,监事,委派,;林浩敏,监事,委派,;吕玲有,董事,委派,;王恕慧,董事,委派,;吴勇高,监事会主席,委派,;熊斌,董事,委派,; | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李松民,监事,委派,;吕玲有,董事,委派,;吴勇高,监事会主席,委派,; | 2016-10-14 |
董事备案 | 董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军斌,董事,委派,;李松民,监事,委派,;林浩敏,监事,委派,;吕玲有,董事,委派,;王恕慧,董事,委派,;吴勇高,监事会主席,委派,;熊斌,董事,委派,; | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李松民,监事,委派,;吕玲有,董事,委派,;吴勇高,监事会主席,委派,; | 2016-10-14 |
组织机构备案 | 董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军斌,董事,委派,;李松民,监事,委派,;林浩敏,监事,委派,;吕玲有,董事,委派,;王恕慧,董事,委派,;吴勇高,监事会主席,委派,;熊斌,董事,委派,; | 白子午,董事,选举,;陈惠,监事,选举,;董剑,董事,委派,;黄强,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李松民,监事,委派,;吕玲有,董事,委派,;吴勇高,监事会主席,委派,; | 2016-10-14 |
更多>>视频联播