变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 何宗儒,张永忠,梁永恒,熊梅芬,罗淇锋,陈向旻,陈日新 | 梁永恒,唐远义,陈宣德,何宗儒,张永忠,陈向旻,陈日新 | 2021-10-22 |
监事备案 | 何养,刘岁声,朱维彬,李长才,林建青 | 苏伟杰,何养,刘岁声 | 2021-10-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-10-22 | |
法定代表人变更 | 梁永恒 | 陈宣德 | 2021-10-22 |
发起人名称变更 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司,李长才,广州工业发展集团有限公司,广州珠江啤酒集团有限公司,陈日新,何宗儒 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司,李长才,广州国有资产管理集团有限公司,广州珠江啤酒集团有限公司,陈日新,何宗儒 | 2021-10-22 |
董事备案 | 陈日新(董事);陈向旻(董事);何雄(监事);何养(监事);何宗儒(董事);李长才(监事会主席);李建宁(董事);麦燕玉(董事长);熊梅芬(董事);杨伟华(监事);杨重田(经理);张永忠(董事);朱维彬(监事); | 陈日新(董事);陈向旻(董事);何养(监事);何宗儒(董事);李长才(监事会主席);梁永恒(董事长);林建青(监事);刘岁声(监事);罗淇锋(董事);熊梅芬(董事);杨重田(经理);张永忠(董事);朱维彬(监事); | 2018-07-04 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-04 |
法定代表人变更 | 麦燕玉 | 梁永恒 | 2018-07-04 |
监事备案 | 陈日新(董事);陈向旻(董事);何雄(监事);何养(监事);何宗儒(董事);李长才(监事会主席);李建宁(董事);麦燕玉(董事长);熊梅芬(董事);杨伟华(监事);杨重田(经理);张永忠(董事);朱维彬(监事); | 陈日新(董事);陈向旻(董事);何养(监事);何宗儒(董事);李长才(监事会主席);梁永恒(董事长);林建青(监事);刘岁声(监事);罗淇锋(董事);熊梅芬(董事);杨重田(经理);张永忠(董事);朱维彬(监事); | 2018-07-04 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区长堤大马路316号广州珠江华侨大酒店第3层303、304、305 | 广州市越秀区解放南路123号16层1606房 | 2018-07-04 |
组织机构备案 | 陈日新(董事);陈向旻(董事);何雄(监事);何养(监事);何宗儒(董事);李长才(监事会主席);李建宁(董事);麦燕玉(董事长);熊梅芬(董事);杨伟华(监事);杨重田(经理);张永忠(董事);朱维彬(监事); | 陈日新(董事);陈向旻(董事);何养(监事);何宗儒(董事);李长才(监事会主席);梁永恒(董事长);林建青(监事);刘岁声(监事);罗淇锋(董事);熊梅芬(董事);杨重田(经理);张永忠(董事);朱维彬(监事); | 2018-07-04 |
股权出质设立 | 变更前 | 2016-07-12 | |
具体经营项目申报 | 小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准); | 小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);向中小微企业开展融资咨询服务; | 2016-06-13 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-06-13 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2015-12-01 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2015-04-13 |
执照副本变更 | 1 | 2 | 2015-04-13 |
法定代表人变更 | 施少斌 | 麦燕玉 | 2015-04-09 |
主营项目类别 | 其他金融业 | 货币金融服务 | 2015-04-09 |
具体经营项目申报 | 办理各项小额贷款,其他经批准的业务。* | 小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准); | 2015-04-09 |
更多>>视频联播