变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 齐秋阁 | 李华 | 2021-12-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李华 | 齐秋阁 | 2019-01-24 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络人员姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划: | 现联络人员姓名:李华,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划: | 2015-11-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘军 | 李华 | 2015-11-06 |
换照 | 换发执照 | 2014-09-05 |
更多>>视频联播