变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 江伟 | 谢乐斌 | 2022-01-27 |
董事备案 | 蒋忆明;喻健;江伟 | 喻健;蒋忆明;谢乐斌 | 2022-01-27 |
章程备案 | 无 | 2021-01-12章程备案 | 2021-01-13 |
经营范围变更 | 证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021-01-13 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2021-01-13 |
一般经营项目变更 | 证券资产管理业务 | 证券资产管理业务。 | 2021-01-13 |
董事备案 | 蒋忆明;聂小刚;江伟 | 蒋忆明;喻健;江伟 | 2020-09-10 |
章程备案 | 无 | 2020-05-15章程备案 | 2020-05-18 |
法定代表人变更 | 龚德雄 | 江伟 | 2020-04-24 |
董事备案 | 蒋忆明;聂小刚;龚德雄 | 聂小刚;江伟;蒋忆明 | 2020-04-24 |
经理备案 | 陶耿 | 2018-12-19 | |
监事备案 | 王化明 | 傅南平 | 2018-10-19 |
章程备案 | 无 | 2018-06-06章程备案 | 2018-10-19 |
注册资本(金)变更 | 80000.000000万人民币 | 200000.0000万人民币 | 2017-07-05 |
章程备案 | 2015-12-28章程备案 | 2017-06-26章程备案 | 2017-07-05 |
章程备案 | 无 | 2015-12-28章程备案 | 2017-01-24 |
董事备案 | 何伟;陈耿;章飚;蒋忆明;龚德雄 | 蒋忆明;龚德雄;聂小刚 | 2017-01-24 |
监事备案 | 李忠华 | 王化明 | 2017-01-24 |
法定代表人变更 | 顾颉 | 龚德雄 | 2015-09-14 |
更多>>视频联播