变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈文山 | 黄刚 | 2022-03-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄刚 | 陈文山 | 2019-08-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴多干 | 黄刚 | 2017-05-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴奇学 | 吴多干 | 2014-05-30 |
更多>>视频联播