变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 郭立仲;金焱;毛剑宏;顾金山;毛东波;张卓波 | 顾金山;张卓波;武文秀;金焱;郭立仲;毛剑宏 | 2020-10-21 |
董事备案 | 金焱;毛剑宏;郭立仲;陈戌源;张卓波;毛东波 | 金焱;毛东波;郭立仲;顾金山;毛剑宏;张卓波 | 2020-04-10 |
经理备案 | 张卓波 | 金焱 | 2020-04-10 |
法定代表人变更 | 陈戌源 | 毛剑宏 | 2020-04-10 |
经理备案 | 余亚萍 | 张卓波 | 2018-09-27 |
董事备案 | 毛剑宏;金焱;毛东波;陈戌源;余亚萍;郭立仲 | 毛东波;张卓波;毛剑宏;金焱;郭立仲;陈戌源 | 2018-09-27 |
监事备案 | 丁向明;袁海平 | 丁向明;林朝军 | 2018-05-31 |
董事备案 | 陈戌源;毛东波;金焱;余亚萍;高晓丽;宋越舜 | 余亚萍;陈戌源;毛东波;郭立仲;金焱;毛剑宏 | 2018-05-31 |
住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区丰和路1号3幢北102室 | 上海市虹口区东大名路908号701室 | 2017-12-29 |
章程修正案备案 | 2017-05-02章程备案 | 2017-10-16章程修正案 | 2017-12-29 |
投资人(股权)变更 | 上海国际港务(集团)股份有限公司;宁波港股份有限公司; | 上海国际港务(集团)股份有限公司;宁波舟山港股份有限公司; | 2017-06-29 |
章程修正案备案 | 2010-12-01章程备案 | 2017-05-02章程修正案 | 2017-06-29 |
董事备案 | 姚祖洪;陈戌源;高晓丽;金焱;王峥;宋越舜 | 陈戌源;高晓丽;宋越舜;金焱;余亚萍;毛东波 | 2016-08-19 |
经理备案 | 金焱 | 余亚萍 | 2016-08-19 |
监事备案 | 陶成波;丁向明 | 丁向明;袁海平 | 2016-08-19 |
董事备案 | 金焱;陈戌源;高晓丽;姚祖洪;李令红;王峥 | 王峥;姚祖洪;金焱;宋越舜;高晓丽;陈戌源 | 2016-04-14 |
法定代表人变更 | 李令红 | 陈戌源 | 2016-04-14 |
联络员 | 赵培明 | 朱婕 | 2015-10-22 |
注册资本(金)变更 | 50000.000000万人民币 | 30000.000000万人民币 | 2015-10-22 |
董事备案 | 方怀瑾;金焱;王峥;黄绍棣;王海建;陈戌源;李令红;丁向明;姚祖洪 | 丁向明;姚祖洪;王峥;陈戌源;金焱;高晓丽;李令红;陶成波;金焱 | 2014-11-20 |
更多>>视频联播