变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
换照 | 换照 | 2021-05-19 | |
执照副本变更 | 1 | 2 | 2021-05-19 |
董事备案 | 曹道荣,李思聪,刘敏东,王锦荣,王学辉 | 虞越飞,黄奇超,李思聪,刘敏东,王锦荣 | 2021-04-09 |
法定代表人变更 | 曹道荣 | 黄奇超 | 2021-04-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-01-18 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-05-11 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-11-04 | |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-05 |
组织机构备案 | 陈沛文(监事);黄海(董事兼经理);蒋晓勤(监事会主席);李思聪(董事);李仲民(董事);王锦荣(董事);虞越飞(董事长);张灿灿(监事); | 曹道荣(董事长);陈沛文(监事);黄海(经理);蒋晓勤(监事会主席);李思聪(董事);刘敏东(董事);王锦荣(董事);王学辉(董事);张灿灿(监事); | 2018-08-06 |
董事备案 | 陈沛文(监事);黄海(董事兼经理);蒋晓勤(监事会主席);李思聪(董事);李仲民(董事);王锦荣(董事);虞越飞(董事长);张灿灿(监事); | 曹道荣(董事长);陈沛文(监事);翟裕纯(其他人员);郭伟坤(其他人员);胡孝平(其他人员);黄海(经理);黄继红(其他人员);蒋晓勤(监事会主席);金辉(其他人员);李思聪(董事);李思妍(其他人员);李永新(其他人员);梁毅坚(其他人员);林佩贞(其他人员);刘敏东(董事);刘琦(其他人员);陆晓慧(其他人员);吕慧(其他人员);孙晓(其他人员);王锦荣(董事);王锐祥(其他人员);王学辉(董事);王隽华(其他人员);虞越飞(董事长);曾敞(其他人员);张灿灿(监事);周金红(其他人员);冼智淳(其他人员); | 2018-08-06 |
法定代表人变更 | 虞越飞 | 曹道荣 | 2018-07-24 |
股权出质设立 | 变更前 | 2016-06-30 | |
换照 | 变更前 | 换照 | 2016-05-05 |
更多>>视频联播