变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 张坚倪冰杨龙龙 | 潘贵平张坚倪冰 | 2022-04-25 |
法定代表人变更 | 杨龙龙 | 潘贵平 | 2022-04-25 |
监事备案 | 沈敬桃 | 方进进 | 2022-03-28 |
董事备案 | 张坚林坚倪冰 | 倪冰杨龙龙张坚 | 2022-03-28 |
法定代表人变更 | 林坚 | 杨龙龙 | 2022-03-28 |
经理备案 | 张坚 | 倪冰 | 2022-03-28 |
董事备案 | 廖剑锋林坚张坚 | 林坚张坚倪冰 | 2021-09-30 |
监事备案 | 门雪洁 | 沈敬桃 | 2021-09-30 |
经营范围变更 | 对房地产业、酒店业、建筑业的投资,对旅游产业的投资及资产管理,房地产开发与经营,物业管理,自有商业房屋租赁;旅游饭店;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:房地产开发经营;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;酒店管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-11-24 |
联络员备案 | 邬红兰 | 吴彩凤 | 2020-11-24 |
更多>>视频联播