变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本(金)变更 | 10000万元 | 1万元 | 2022-04-06 |
章程备案 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-09-18 |
业务范围变更 | 章程记载的经营范围:受托管理股权投资基金企业,从事股权投资、投资管理以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-09-18 |
股东变更 | 广发信德投资管理有限公司 | 兴业汇富资产管理(北京)有限公司 | 2021-09-18 |
名称变更 | 广发信德智胜投资管理有限公司 | 珠海智胜汇富投资有限公司 | 2021-09-18 |
高级管理人员备案 | 沈爱卿,总经理;肖雪生,执行董事;许一宇,监事 | 陈何,总经理;肖雪生,执行董事;许一宇,监事 | 2019-12-09 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 | 2019-12-09 | |
高级管理人员备案 | 陈重阳,执行董事;沈爱卿,总经理;许一宇,监事 | 沈爱卿,总经理;肖雪生,执行董事;许一宇,监事 | 2017-08-08 |
法定代表人变更 | 广州市天河区天河东路152号602房 | 广州市天河区华府街11号3002房 | 2017-08-08 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 | 2017-08-08 | |
章程备案 | 章程2016-12-24 | 章程 | 2017-08-08 |
法定代表人变更 | 陈重阳 | 肖雪生 | 2017-08-08 |
股东变更 | 股东发生备案 | 2017-03-01 | |
注册资本(金)变更 | 5000.000000 | 10000.000000 | 2017-03-01 |
章程备案 | 章程2016-12-24 | 2017-03-01 |
更多>>视频联播