变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦A座36楼 | 深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层 | 2019-08-21 |
章程备案 | 2017-11-01 | 2019-08-20 | 2019-08-21 |
2019-08-21 | |||
其他事项备案 | 工商联络员:李海燕; | 工商联络员:李海燕; | 2018-12-21 |
其他事项备案 | 工商联络员:李海燕; | 工商联络员:李海燕; | 2018-11-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:中国电子信息产业集团有限公司、出资额:64000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:中国电子有限公司、出资额:64000.000000、出资比例:100.000000; | 2017-11-24 |
章程备案 | 2017-08-11 | 2017-11-01 | 2017-11-24 |
章程备案 | 2017-04-05 | 2017-08-11 | 2017-08-15 |
兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品;资产经营管理;自有物业租赁;物业管理(凭主管部门的资质证书经营);酒店管理;进出口业务(凭进出口资格证经营);信息技术服务(不含国家限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品;资产经营管理;自有物业租赁;物业管理(凭主管部门的资质证书经营);酒店管理;进出口业务(凭进出口资格证经营);信息技术服务(不含国家限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务;建筑工程承包、设计与施工(凭资质证书经营)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2017-08-15 | |
2017-08-15 | |||
章程备案 | 2014-06-26 | 2017-04-05 | 2017-06-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:周剑;工商联络员:朱兵;法定代表人:陈旭;其他董事:宋健;监事:邵术林;监事:王康宁;总经理:周剑;董事长:陈旭;监事:杨桂兰;其他董事:鲍青; | 董事长:宋健;工商联络员:李海燕;法定代表人:宋健;其他董事:鲍青;总经理:周剑;监事:王康宁;其他董事:周剑;监事:杨桂兰;监事:邵术林; | 2016-05-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:周剑;董事:宋健;董事长:陈旭;监事:邵术林;总经理:周剑;监事:杨桂兰;董事:鲍青;监事:王康宁; | 监事:邵术林;总经理:周剑;董事:鲍青;监事:杨桂兰;董事:周剑;监事:王康宁;董事长:宋健; | 2016-05-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品;资产经营管理;自有物业租赁;物业管理(凭主管部门的资质证书经营);酒店管理;进出口业务(凭进出口资格证经营);信息技术服务(不含国家限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。^ | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品;资产经营管理;自有物业租赁;物业管理(凭主管部门的资质证书经营);酒店管理;进出口业务(凭进出口资格证经营);信息技术服务(不含国家限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。 | 2016-05-03 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区华发北路桑达大厦三层 | 深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦A座36楼 | 2016-05-03 |
其他事项备案 | 91440300192174995A | 2016-05-03 | |
其他事项备案 | 其他董事:周剑;工商联络员:朱兵;法定代表人:陈旭;其他董事:宋健;监事:邵术林;监事:王康宁;总经理:周剑;董事长:陈旭;监事:杨桂兰;其他董事:鲍青; | 董事长:宋健;工商联络员:李海燕;法定代表人:宋健;其他董事:鲍青;总经理:周剑;监事:王康宁;其他董事:周剑;监事:杨桂兰;监事:邵术林; | 2016-05-03 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2016-05-03 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 39000 | 64000 | 2015-06-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:中国电子信息产业集团有限公司、出资额:39000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:中国电子信息产业集团有限公司、出资额:64000.000000、出资比例:100.000000; | 2015-06-26 |
更多>>视频联播