变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 陈烽 | 陆治杰 | 2022-03-03 |
法定代表人变更 | 陈烽 | 陆治杰 | 2022-03-03 |
高级管理人员备案 | 陈烽 | 陆治杰 | 2022-03-03 |
经理备案 | 徐昭 | 陈烽 | 2021-07-22 |
章程备案 | 无 | 2021-07-16章程备案 | 2021-07-22 |
法定代表人变更 | 徐昭 | 陈烽 | 2021-07-22 |
监事备案 | 陈捷 | 王燕 | 2021-07-22 |
董事备案 | 郭增光;徐昭;杜剀 | 陈烽 | 2021-07-22 |
董事备案 | 翟彦杰;郭增光;徐昭;弭洪军;方容 | 郭增光;徐昭;杜剀 | 2020-03-18 |
监事备案 | 曹振岭;方容;高天国 | 陈捷 | 2020-03-18 |
法定代表人变更 | 刘秋明 | 徐昭 | 2020-02-06 |
经理备案 | 刘秋明 | 徐昭 | 2020-02-06 |
董事备案 | 翟彦杰;弭洪军;郭增光;刘秋明;方容 | 徐昭;郭增光;方容;弭洪军;翟彦杰 | 2020-02-06 |
章程修正案备案 | 无 | 2018-12-03章程修正案 | 2018-12-10 |
一般经营项目变更 | 投资管理,股权投资,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账),实业投资,资产管理,投资咨询 | 投资管理,股权投资,实业投资,资产管理,投资咨询 | 2018-12-10 |
董事备案 | 翟彦杰;吕本献;弭洪军;刘秋明;方容 | 弭洪军;翟彦杰;郭增光;方容;刘秋明 | 2018-12-10 |
法定代表人变更 | 吕本献 | 刘秋明 | 2018-12-10 |
经理备案 | 刘秋明 | 刘秋明 | 2018-12-10 |
经营范围变更 | 投资管理,股权投资,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账),实业投资,资产管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 投资管理,股权投资,实业投资,资产管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2018-12-10 |
投资人(股权)变更 | 中国民生投资股份有限公司; | 中民投资产管理有限公司; | 2018-02-24 |
更多>>视频联播