变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:林胜德;董事:付挺;监事:华莹;董事:程清华;监事:徐仲南;董事:梁军;董事:汪健飞;副董事长:黄传奇; | 董事:徐倩;董事:付挺;监事:徐仲南;董事:梁军;董事:汪健飞;副董事长:黄传奇;监事:卢凤仪;董事:林胜德; | 2018-07-17 |
2018-07-17 | |||
章程备案 | 2016-11-22 | 2017-12-05 | 2017-12-15 |
2017-12-15 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:汪健飞;董事:林胜德;董事:程清华;董事:邹汇源;副董事长:黄传奇;董事:毛军; | 副董事长:黄传奇;董事:汪健飞;董事:林胜德;董事:程清华;董事:梁军;董事:付挺; | 2017-09-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:夏耘;董事长:夏耘; | 法定代表人:宗成鹏;董事长:宗成鹏; | 2017-07-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:夏耘; | 董事长:宗成鹏; | 2017-07-07 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 仓储及仓库出租;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);货运代理;自有物业租赁;物业管理;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。^ | 仓储及仓库出租;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);货运代理;自有物业租赁;物业管理;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。^在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营 | 2016-12-06 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-06 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《房地产开发企业资质证书》、审批文件号:无; | 2016-12-06 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市城市建设开发(集团)公司、出资额:6249.776400、出资比例:54.000000;股东名称:深圳市鸿联兴仓储有限公司、出资额:5323.883600、出资比例:46.000000; | 股东名称:深圳市鸿联兴仓储有限公司、出资额:5323.883600、出资比例:46.000000;股东名称:深圳市城市建设开发(集团)有限公司、出资额:6249.776400、出资比例:54.000000; | 2016-12-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:华莹;董事:程清华;董事:毛军;董事长:夏耘;副董事长:黄传奇;董事:陈文;董事:林胜德;董事:汪健飞;监事:徐仲南;总经理:薛顺江; | 副董事长:黄传奇;监事:徐仲南;总经理:薛顺江;董事:汪健飞;董事:林胜德;董事:毛军;董事长:夏耘;董事:邹汇源;董事:程清华;监事:华莹; | 2016-11-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:夏耘;其他董事:李桂妮;其他董事:胡南洋;监事:暴秀宅;董事长:夏耘;监事:徐仲南;其他董事:毛军;其他董事:陈文;其他董事:汪健飞;其他董事:郑爽;总经理:蒋炎培; | 法定代表人:夏耘;其他董事:程清华;总经理:薛顺江;其他董事:汪健飞;其他董事:黄传奇;董事长:夏耘;其他董事:林胜德;其他董事:毛军;监事:华莹;其他董事:陈文;监事:徐仲南; | 2015-08-28 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市沙河侨香路东段建材工业区 | 深圳市南山区沙河街道侨香路4036号 | 2015-08-28 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-08-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:郑爽;董事:毛军;董事长:夏耘;总经理:蒋炎培;监事:暴秀宅;董事:陈文;董事:汪健飞;董事:胡南洋;监事:徐仲南;副董事长:李桂妮; | 监事:徐仲南;副董事长:黄传奇;董事:汪健飞;董事:陈文;董事:程清华;董事长:夏耘;董事:林胜德;监事:华莹;总经理:薛顺江;董事:毛军; | 2015-08-28 |
其他事项备案 | 91440300192193782W | 2015-08-28 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:暴秀宅;董事:郑爽;董事:李桂妮;监事:徐仲南;总经理:赵光祖;董事:汪健飞;董事:胡南洋;董事:毛军;董事:陈文;董事长:夏耘; | 监事:徐仲南;总经理:蒋炎培;董事:郑爽;董事:毛军;董事:陈文;董事长:夏耘;监事:暴秀宅;董事:胡南洋;副董事长:李桂妮;董事:汪健飞; | 2014-03-20 |
更多>>视频联播