变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:蒋建华;执行董事:田进;监事:沈永林; | 总经理:欧文刚;监事:罗云水;执行董事:王国庆; | 2018-11-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:蒋建华;总经理:蒋建华;监事:沈永林;董事长:田进; | 总经理:欧文刚;董事长:王国庆;监事:罗云水;法定代表人:欧文刚; | 2018-11-23 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2018-11-20 | 2018-11-23 |
2018-11-23 | |||
其他事项备案 | 91440300761966475Y | 2016-02-17 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-02-17 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2004-04-26,2014-04-26 | 2004-04-26,2024-04-26 | 2014-03-21 |
更多>>视频联播