变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 淮滨县人民政府:100%; | 信阳鼎信产业投资集团有限公司; | 2021-06-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-06-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐懋 | 李军刚 | 2018-07-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 8 | 长期 | 2018-07-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨扬 | 徐懋 | 2017-11-02 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 4 | 8 | 2014-06-24 |
更多>>视频联播