变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 姓名:黄敦鹏; | 姓名:欧楚勤; | 2020-01-17 |
负责人变更 | 黄敦鹏 | 欧楚勤 | 2020-01-17 |
经营范围变更 | 计量仪器的检定、校准服务(不含修理);非强检仪器的修理;产品检测;环境保护监测;计量检测技术开发、咨询、交流、推广;技术进出口(国家法律法规禁止的除外)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。) | 计量仪器的检定、校准服务(不含修理);非强检仪器的修理;质检技术服务;环保咨询;环保技术推广服务;计量检测技术开发、咨询、交流、推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-04-25 |
注册资本变更 | 1000.0 | 2000.0 | 2016-12-30 |
负责人变更 | 姓名:王俊; | 姓名:黄敦鹏; | 2015-09-11 |
负责人变更 | 王俊 | 黄敦鹏 | 2015-09-11 |
更多>>视频联播