变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 郭治伟,187****7369 | 2017-07-29 | |
换发证照 | 2017-07-29 | ||
清算组备案 | / | / | 2014-06-18 |
投资人(股权)变更 | 黄在芬;江光明; | 郭治伟;罗会建; | 2014-06-18 |
章程备案 | / | 罗会建,监事 | 2014-06-18 |
经理备案 | / | 郭治伟,执行董事兼总经理 | 2014-06-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | 郭治伟,执行董事兼总经理 | 2014-06-18 |
法定代表人变更 | 江光明 | 郭治伟 | 2014-06-18 |
投资人(股权)变更 | 张文俊;江光明; | 黄在芬;江光明; | 2012-08-06 |
章程备案 | / | 黄在芬,监事 | 2012-08-06 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-08-06 |
出资额变更 | 江光明; | 6 | 2012-08-06 |
出资方式变更 | 江光明; | 江光明,货币; | 2012-08-06 |
投资人(股权)变更 | 张文俊;江光明; | 黄在芬;江光明; | 2012-08-02 |
出资额变更 | 江光明; | 江光明,货币,4.2万元; | 2012-08-02 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-08-02 |
章程备案 | / | 黄在芬,监事 | 2012-08-02 |
出资方式变更 | 江光明; | 江光明,货币; | 2012-08-02 |
章程备案 | / | 张文俊,监事 | 2011-09-20 |
经理备案 | / | 江光明,执行董事兼总经理 | 2011-09-20 |
更多>>视频联播