变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 刘宇 | 尚力强 | 2022-03-03 |
章程备案 | 章程修正案 | 2022-03-03 | |
高级管理人员备案 | 王永义,董事长;陆荣平,董事;邵凯,董事;魏欣会,监事;王松,董事;刘宇,董事;刘宇,董事兼总经理 | 尚力强,总经理;王永义,董事长;王伟,董事;孙卓,董事;姚仙桥,监事;尚力强,董事;宁明涛,董事 | 2022-03-03 |
注册资本(金)变更 | 30000.000000 | 1600.000000 | 2019-03-19 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2019-03-19 |
高级管理人员备案 | 方力,董事;刘宇,董事;刘宇,总经理(董事会聘任);陆荣平,董事;王松,董事;王永义,董事长;魏欣会,监事 | 刘宇,董事;刘宇,总经理(董事会聘任);陆荣平,董事;邵凯,董事(易华录推荐);王松,董事;王永义,董事长;魏欣会,监事 | 2018-01-24 |
章程备案 | 章程修正案 | 2016-09-13 | |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2016-09-13 |
法定代表人变更 | 宋立奇 | 刘宇 | 2016-09-13 |
住所变更 | 1,2014-02-12,2015-01-11,1,440600,1,0.00,6ba12fbe-0100-1000-e000-03b7c0a85893 | 1,2015-10-01,2017-12-31,1,440600,1,467.00,6ba12fbe-0100-1000-e000-03b7c0a85893 | 2016-09-13 |
住所变更 | 佛山市南海区桂城南海大道北59号中国银行南海支行大楼第八层东南面 | 佛山市南海区桂城街道港口路12号三山科创中心6座601号 | 2016-09-13 |
高级管理人员备案 | 方力,董事;宋立奇,董事,总经理(董事会聘);王松,董事;王永义,董事长;魏欣会,监事;朱绮锦,董事 | 方力,董事;刘宇,董事;刘宇,总经理(董事会聘任);陆荣平,董事;王松,董事;王永义,董事长;魏欣会,监事 | 2016-09-13 |
更多>>视频联播