变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 19473.8751 | 27252.190100 | 2020-10-10 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售工业微机化设备,工业自动化控制设备,计算机运用软件,工业控制机模块;销售:微机,电子仪器,电子元器件;计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询;从事货物和技术进出口业;房屋租赁;会议及展览展示服务。(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(法律、法规禁止经营的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营) | 研发、生产、销售:轨道交通设备、电子产品、工业微机化设备、工业自动化控制设备、工业控制机模块、嵌入式软件、计算机软件;销售:软件系统、微机、电子仪器、电子元器件;电子产品、电子技术、自动化控制技术、计算机相关技术开发、咨询、服务、转让;软件开发;软件技术转让;软件技术咨询及服务;信息系统集成服务;从事货物和技术进出口业务;房屋租赁;会议及展览展示服务。 | 2020-05-12 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2020-05-12 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 郑州高新区科学大道97号 | 郑州高新区杜兰街63号 | 2019-11-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩琳、王培增、郭洁、方伟、骆永进、胡春玲、解宗光、陈琪、苏站站、焦炳岩、李欣、成世毅、王卫平、许景林 | 韩琳、王培增、郭洁、方伟、骆永进、胡春玲、解宗光、陈琪、苏站站、李欣、王卫平、许景林、赵建州 | 2019-11-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩琳、王培增、郭洁、方伟、骆永进、胡春玲、解宗光、陈琪、苏站站、石战成、焦炳岩、李欣、成世毅、王卫平、许景林 | 韩琳、王培增、郭洁、方伟、骆永进、胡春玲、解宗光、陈琪、苏站站、焦炳岩、李欣、成世毅、王卫平、许景林 | 2019-05-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 19077.4051 | 19473.875100 | 2019-05-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 16000 | 19077.405100 | 2019-03-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王培增、郭洁、方伟、骆永进、胡春玲、孙景斌、陈国尧、解宗光、陈琪、苏站站、石战成、焦炳岩、李欣、成世毅、王卫平 | 韩琳、王培增、郭洁、方伟、骆永进、胡春玲、解宗光、陈琪、苏站站、石战成、焦炳岩、李欣、成世毅、王卫平、许景林 | 2019-03-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王培增,郭洁,方伟,骆永进,胡春玲,孙景斌,陈国尧,解宗光,董超,苏站站,石战成,焦炳岩,李欣,成世毅,王卫平 | 王培增,郭洁,方伟,骆永进,胡春玲,孙景斌,陈国尧,解宗光,陈琪,苏站站,石战成,焦炳岩,李欣,成世毅,王卫平 | 2017-10-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭洁,方伟,骆永进,胡春玲,孙景斌,陈国尧,解宗光,董超,苏站站,石战成,焦炳岩,李欣,成世毅,王卫平,范新 | 王培增,郭洁,方伟,骆永进,胡春玲,孙景斌,陈国尧,解宗光,董超,苏站站,石战成,焦炳岩,李欣,成世毅,王卫平 | 2017-06-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售工业微机化设备,工业自动化控制设备,计算机运用软件,工业控制机模块;销售:微机,电子仪器,电子元器件;计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(法律、法规禁止经营的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营) | 生产、销售工业微机化设备,工业自动化控制设备,计算机运用软件,工业控制机模块;销售:微机,电子仪器,电子元器件;计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询;从事货物和技术进出口业;房屋租赁;会议及展览展示服务。(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(法律、法规禁止经营的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营) | 2016-10-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陆洁敏、郭洁、方伟、骆永进、胡春玲、孙景斌、陈国尧、解宗光、董超、苏站站、石战成、焦炳岩、李欣、成世毅、王卫平 | 郭洁、方伟、骆永进、胡春玲、孙景斌、陈国尧、解宗光、董超、苏站站、石战成、焦炳岩、李欣、成世毅、王卫平、范新 | 2016-10-28 |
章程备案 | 无 | 无 | 2016-10-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 苏站站,石战成,焦炳岩,王中平,李欣,徐浪,陆洁敏,郭洁,方伟,骆永进,胡春玲,孙景斌,陈国尧,解宗光,董超 | 陆洁敏,郭洁,方伟,骆永进,胡春玲,孙景斌,陈国尧,解宗光,董超,苏站站,石战成,焦炳岩,李欣,成世毅,王卫平 | 2016-07-07 |
章程备案 | 无 | 无 | 2016-03-01 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12000 | 16000.000000 | 2016-03-01 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 其他股份有限公司(上市) | 2016-03-01 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 16 | 长期 | 2015-03-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王中平,李欣,徐浪,陆洁敏,郭洁,方伟,骆永进,胡春玲,孙景斌,谢忠平,陈国尧,解宗光 | 苏站站,石战成,焦炳岩,王中平,李欣,徐浪,陆洁敏,郭洁,方伟,骆永进,胡春玲,孙景斌,陈国尧,解宗光,董超 | 2015-01-27 |
更多>>视频联播