变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
清算组备案 | / | 2019-04-08 | |
投资人(股权)变更 | 深圳市天联终端有限公司; | 天音通信有限公司; | 2017-07-06 |
章程备案 | 2017-07-06 | ||
联络员备案 | 刘春,*** | 刘春,*** | 2017-06-30 |
联络员备案 | 刘春,*** | 2017-06-28 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | 杨森林,执行董事兼总经理 | 2016-11-09 |
法定代表人变更 | 易江南 | 杨森林 | 2016-11-09 |
投资人(股权)变更 | 天音通信有限公司; | 深圳市天联终端有限公司; | 2016-11-09 |
章程备案 | / | / | 2016-11-09 |
补发证照 | / | / | 2016-01-07 |
章程备案 | / | / | 2015-12-08 |
注册资本(金)变更 | 2000 | 555 | 2015-12-08 |
更多>>视频联播