变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈棋明 | 李健修 | 2022-08-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市东城区东莞大道11号台商大厦1单元3502室 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋1405-1410室 | 2022-08-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2042-07-02 | 2019-10-16 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(涉及行政许可的凭许可证经营)。 | 2019-10-16 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2012-07-03 | 2019-10-16 | |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 仲信国际租赁有限公司东莞分公司 | 仲信国际融资租赁有限公司东莞分公司 | 2019-10-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 廖晨星 | 陈棋明 | 2017-07-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴建成 | 廖晨星 | 2015-07-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市南城区东莞大道11号台商大厦1单元3502室 | 东莞市东城区东莞大道11号台商大厦1单元3502室 | 2014-03-21 |
更多>>视频联播