变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙旭东 | 赵广龙 | 2021-07-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈志宇 | 孙旭东 | 2019-12-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2800.000000 | 4000.000000 | 2019-06-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 从事互联网领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事建材的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),并提供相关售后服务;并提供建材的安装维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 从事互联网领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;提供建材的安装维修服务;工程勘察、设计;设计、发布、代理广告;计算机、家用电器维修;照明器材、门窗的安装;清洁服务;机械设备、建筑材料、五金交电、仪器仪表、电子产品、家用电器、办公用品、日用百货、卫生洁具的购销及网上销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);互联网信息服务;展览展示服务;装修装饰工程设计及施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-01-02 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2300.000000 | 2800.000000 | 2019-01-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 查映虹 | 陈志宇 | 2019-01-02 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000.000000 | 2300.000000 | 2018-04-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000.000000 | 2000.000000 | 2016-04-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙旭东 | 查映虹 | 2016-01-25 |
更多>>视频联播