变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-12-01 | |
股东变更 | 保利商业地产投资管理有限公司 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 2020-12-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-10-27 | |
具体经营项目申报 | 西餐服务;自助餐服务;中餐服务;酒店住宿服务(旅业)市场营销策划服务;美容健身咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;房屋租赁;汽车租赁;计算机技术开发、技术服务;会议及展览服务;棋牌服务;洗衣服务;酒店管理;票务服务;健身服务;物业管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);工程项目管理服务;场地租赁(不含仓储);办公设备租赁服务;家具及家用电器用品出租服务;工具及手工设备出租服务 | 物业管理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;汽车租赁;办公设备租赁服务;健身休闲活动;棋牌室服务;洗烫服务;票务代理服务;会议及展览服务;酒店管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;休闲娱乐用品设备出租;日用品出租;非居住房地产租赁;机械设备租赁;体育用品设备出租;文化用品设备出租;鲜蛋批发;医护人员防护用品批发;体育用品及器材批发;新鲜水果批发;鲜肉批发;日用品批发;水产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);化妆品批发;服装服饰批发;文具用品批发;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品批发;新鲜蔬菜批发;医用口罩批发;电子元器件批发;鲜蛋批发;厨具卫具及日用杂品批发;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)(仅限分支机构经营);餐饮服务;技术进出口;住宿服务;城市配送运输服务(不含危险货物);出版物批发 | 2020-10-27 |
董事备案 | 胡在新,姜迎春,刘杨,肖徐哲,姚志鹏,赵松乐 | 肖徐哲,肖徐哲,方琳,黄利剑,梁嘉怡,胡在新 | 2020-08-27 |
监事备案 | 万新亮 | 涂群 | 2020-08-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-08-27 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市白云区新市镇陈田村丛云路68号白云山庄会所 | 广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋(部位:5层自编02) | 2019-08-28 |
具体经营项目申报 | 西餐服务;自助餐服务;酒店住宿服务(旅业);中餐服务;房屋租赁;健身服务;洗衣服务;技术进出口;票务服务;会议及展览服务;酒店管理;工程项目管理服务;市场营销策划服务;计算机技术开发、技术服务;汽车租赁;场地租赁(不含仓储);棋牌服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);物业管理;美容健身咨询服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务); | 市场营销策划服务;美容健身咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;房屋租赁;汽车租赁;计算机技术开发、技术服务;会议及展览服务;棋牌服务;洗衣服务;酒店管理;票务服务;健身服务;物业管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);工程项目管理服务;场地租赁(不含仓储);办公设备租赁服务;家具及家用电器用品出租服务;工具及手工设备出租服务;西餐服务;自助餐服务;中餐服务;酒店住宿服务(旅业) | 2019-08-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-08-06 | |
监事备案 | 梁韶峰 | 万新亮 | 2019-01-04 |
组织机构备案 | 胡在新(董事长);姜迎春(董事);李国华(董事);梁韶峰(监事);肖徐哲(董事兼经理);姚志鹏(董事);赵松乐(董事); | 胡在新(董事长);姜迎春(董事);梁韶峰(监事);刘杨(董事);肖徐哲(董事兼经理);姚志鹏(董事);赵松乐(董事); | 2018-08-28 |
董事备案 | 胡在新(董事长);姜迎春(董事);李国华(董事);梁韶峰(监事);肖徐哲(董事兼经理);姚志鹏(董事);赵松乐(董事); | 胡在新(董事长);姜迎春(董事);梁韶峰(监事);刘杨(董事);肖徐哲(董事兼经理);姚志鹏(董事);赵松乐(董事); | 2018-08-28 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-03-29 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;健身服务;棋牌服务;洗衣服务;技术进出口;场地租赁(不含仓储);汽车租赁;票务服务;会议及展览服务;酒店管理;工程项目管理服务;计算机技术开发、技术服务;市场营销策划服务;物业管理;酒店住宿服务(旅业);西餐服务;中餐服务;自助餐服务; | 房屋租赁;健身服务;洗衣服务;技术进出口;票务服务;会议及展览服务;酒店管理;工程项目管理服务;市场营销策划服务;计算机技术开发、技术服务;汽车租赁;场地租赁(不含仓储);棋牌服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);物业管理;美容健身咨询服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);西餐服务;自助餐服务;酒店住宿服务(旅业);中餐服务; | 2018-03-29 |
监事备案 | 肖徐哲,董事长,选举,是; | 胡在新,董事长,选举,;姜迎春,董事,选举,;李国华,董事,选举,;梁韶峰,监事,选举,;肖徐哲,董事兼经理,选举,是;姚志鹏,董事,选举,;赵松乐,董事,选举,; | 2017-05-22 |
组织机构备案 | 肖徐哲,董事长,选举,是; | 胡在新,董事长,选举,;姜迎春,董事,选举,;李国华,董事,选举,;梁韶峰,监事,选举,;肖徐哲,董事兼经理,选举,是;姚志鹏,董事,选举,;赵松乐,董事,选举,; | 2017-05-22 |
法定代表人变更 | 肖徐哲 | 胡在新 | 2017-05-22 |
经理备案 | 肖徐哲,董事长,选举,是; | 胡在新,董事长,选举,;姜迎春,董事,选举,;李国华,董事,选举,;梁韶峰,监事,选举,;肖徐哲,董事兼经理,选举,是;姚志鹏,董事,选举,;赵松乐,董事,选举,; | 2017-05-22 |
董事备案 | 肖徐哲,董事长,选举,是; | 胡在新,董事长,选举,;姜迎春,董事,选举,;李国华,董事,选举,;梁韶峰,监事,选举,;肖徐哲,董事兼经理,选举,是;姚志鹏,董事,选举,;赵松乐,董事,选举,; | 2017-05-22 |
更多>>视频联播