变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 李凯 | 赖书玉 | 2021-08-20 |
负责人变更 | 陈建家 | 李凯 | 2017-09-12 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-05-27 |
负责人变更 | 曹皓荃 | 陈建家 | 2014-12-24 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-12-24 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 李凯 | 赖书玉 | 2021-08-20 |
负责人变更 | 陈建家 | 李凯 | 2017-09-12 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-05-27 |
负责人变更 | 曹皓荃 | 陈建家 | 2014-12-24 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-12-24 |
更多>>视频联播