变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州经济技术开发区永和经济区摇田河大街79号903房 | 广州市黄埔区花轮一路2号金融大楼南座1006房 | 2020-06-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-19 | |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-03-13 |
董事备案 | 陈建宇,何光宇,黄兴富 | 何光宇 | 2019-03-13 |
监事备案 | 房蕾 | 陈建宇,黄兴富 | 2019-03-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-03-13 | |
股东变更 | 广州永和建设发展有限公司工会委员会,黄兴富 | 黄兴富,何光宇,陈建宇 | 2019-03-13 |
住所(经营场所)变更 | 广州经济技术开发区永和经济区摇田河大街79号801、803房 | 广州经济技术开发区永和经济区摇田河大街79号903房 | 2019-03-13 |
监事备案 | 戴春,温学文 | 房蕾 | 2018-12-17 |
董事备案 | 陈建宇,何光宇,薛少滨 | 黄兴富,陈建宇,何光宇 | 2018-12-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-17 | |
股东变更 | 广州永和建设发展有限公司工会委员会,广州永和建设发展有限公司 | 广州永和建设发展有限公司工会委员会,黄兴富 | 2018-12-17 |
董事备案 | 陈建宇(董事);戴春(监事);何光宇(董事长兼经理);温学文(监事);吴晓煌(董事); | 陈建宇(董事);戴春(监事);何光宇(董事长兼经理);温学文(监事);薛少滨(董事); | 2018-01-24 |
董事备案 | 陈建宇,董事,任命,;戴春,监事,任命,;何光宇,董事长兼经理,任命,是;温学文,监事,任命,;吴晓煌,董事,任命,; | 陈建宇,董事,任命,;戴春,监事,任命,;何光宇,董事长兼经理,任命,是;温学文,监事,任命,;薛少滨,董事,任命,; | 2018-01-24 |
组织机构备案 | 陈建宇,董事,任命,;戴春,监事,任命,;何光宇,董事长兼经理,任命,是;温学文,监事,任命,;吴晓煌,董事,任命,; | 陈建宇,董事,任命,;戴春,监事,任命,;何光宇,董事长兼经理,任命,是;温学文,监事,任命,;薛少滨,董事,任命,; | 2018-01-24 |
组织机构备案 | 陈建宇(董事);戴春(监事);何光宇(董事长兼经理);温学文(监事);吴晓煌(董事); | 陈建宇(董事);戴春(监事);何光宇(董事长兼经理);温学文(监事);薛少滨(董事); | 2018-01-24 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-06-14 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-06-17 |
董事备案 | 陈建宇,董事,任命,;戴春,监事,任命,;何光宇,董事长兼经理,任命,是;李雪峰,董事,任命,;温学文,监事,任命,; | 陈建宇,董事,任命,;戴春,监事,任命,;何光宇,董事长兼经理,任命,是;温学文,监事,任命,;吴晓煌,董事,任命,; | 2014-06-17 |
具体经营项目申报 | 物业管理(限分公司经营);批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);停车场经营(地址:广州开发区永和经济区新业路5号)(道路运输经营许可证有效期至2014年06月30日);邮政基础业务(函件;包裹;汇款;特快专递)(凭有效许可证经营);批发、零售通信产品。* | 物业管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);邮政代办业务;移动电信业务代理服务;通信设备零售;专业停车场服务; | 2014-06-17 |
更多>>视频联播