变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:吴小欧;监事:梁千慧;董事长:吴小欧;法定代表人:吴小欧; | 监事:梁千慧;总经理:吴小欧;法定代表人:郑宜靓;董事长:郑宜靓; | 2017-01-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:吴小欧;监事:梁千慧;执行董事:吴小欧; | 总经理:吴小欧;执行董事:郑宜靓;监事:梁千慧; | 2017-01-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:郑宜靓、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:吴小欧、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 2016-12-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:黄程远;执行董事:郑宜靓;监事:熊益华; | 总经理:吴小欧;执行董事:吴小欧;监事:梁千慧; | 2016-12-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:郑宜靓;监事:熊益华;总经理:黄程远;法定代表人:郑宜靓;股东:郑宜靓; | 股东:吴小欧;董事长:吴小欧;法定代表人:吴小欧;监事:梁千慧;总经理:吴小欧; | 2016-12-12 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 商业管理(不含限制项目);物业服务(取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营);自有物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。^又一居灯饰城机动车停放服务。 | 商业管理(不含限制项目);物业服务(取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁;不动产经营租赁。^又一居灯饰城机动车停放服务。 | 2016-05-30 |
其他事项备案 | 工商联络员:吴小萍; | 工商联络员:魏团兰; | 2016-05-30 |
其他事项备案 | 91440300062712505B | 2016-05-11 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:孙荣春、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:郑宜靓、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 2016-02-01 |
其他事项备案 | 股东:孙荣春; | 股东:郑宜靓;工商联络员:吴小萍; | 2016-02-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 商业管理(不含限制项目);物业服务(取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营)。^又一居灯饰城机动车停放服务。 | 商业管理(不含限制项目);物业服务(取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营);自有物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。^又一居灯饰城机动车停放服务。 | 2014-11-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:黄程远;董事长:孙荣春;法定代表人:孙荣春;监事:熊益华; | 总经理:黄程远;法定代表人:郑宜靓;董事长:郑宜靓;监事:熊益华; | 2014-08-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:熊益华;总经理:黄程远;执行董事:孙荣春; | 总经理:黄程远;执行董事:郑宜靓;监事:熊益华; | 2014-08-07 |
更多>>视频联播