变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 福建骏森投资有限公司证照号码:*****************R;萍乡锦汇隆商务咨询合伙企业证照号码:********MA2YAF9H3Q;萍乡鼎科商务咨询合伙企业证照号码:********MA2YAE08XM; | 萍乡锦汇隆商务咨询合伙企业(有限合伙)证照号码:********MA2YAF9H3Q;萍乡鼎科商务咨询合伙企业(有限合伙)证照号码:********MA2YAE08XM;福建阳光房地产开发有限公司证照号码:******************; | 2020-02-22 |
章程备案 | 旧章程 | 2020-02-21股东股权变更。 | 2020-02-22 |
章程备案 | 旧章程 | 企业类型变更、注册资本(金)变更、投资人(股权)变更 | 2019-12-23 |
注册资本(金)变更 | 5000.000000万人民币 | 5403.200000万元 | 2019-12-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-12-23 |
投资人(股权)变更 | 福建骏森投资有限公司证照号码:*****************R; | 福建骏森投资有限公司证照号码:*****************R萍乡锦汇隆商务咨询合伙企业(有限合伙)证照号码:********MA2YAF9H3Q萍乡鼎科商务咨询合伙企业(有限合伙)证照号码:********MA2YAE08XM | 2019-12-23 |
章程备案 | 旧章程 | 2018-08-29董事备案 | 2018-08-31 |
董事备案 | 徐国宏罗瑞华潘龙淼 | 饶俊徐国宏潘龙淼 | 2018-08-31 |
联络员备案 | 范秋链 | 陈星如 | 2018-08-31 |
章程备案 | 旧章程 | 2018-04-02地址变更 | 2018-04-04 |
联络员备案 | 李妙滨 | 范秋链 | 2018-04-04 |
董事备案 | 廖剑锋徐国宏潘龙淼 | 罗瑞华徐国宏潘龙淼 | 2018-04-04 |
监事备案 | 陈国平 | 沈敬桃 | 2018-04-04 |
住所变更 | 福建省长乐市鹤上物流片区京岭路南侧阳光城花满墅 | 福州市长乐区鹤上物流片区京岭路南侧阳光城花满墅 | 2018-04-04 |
董事备案 | 潘龙淼吴金秋廖剑锋 | 廖剑锋潘龙淼徐国宏 | 2017-02-21 |
经理备案 | 吴金秋 | 徐国宏 | 2017-02-21 |
法定代表人变更 | 吴金秋 | 徐国宏 | 2017-02-21 |
章程备案 | 旧章程 | 2017-02-08法定代表人变更 | 2017-02-21 |
联络员备案 | 陈晓莉 | 李妙滨 | 2016-04-08 |
增、补、换照 | 旧照*************** | 电子营业执照数:1本 | 2016-04-08 |
更多>>视频联播