变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 备案手机: | 赵晶***备案手机:*** | 2019-09-24 |
章程备案 | 无 | 2019-09-24股权变更 | 2019-09-24 |
投资人(股权)变更 | 中科建设供应链管理发展(上海)有限公司出资10000万人民币; | 中科嘉业房地产开发石家庄有限公司出资10000万人民币; | 2019-09-24 |
投资人(股权)变更 | 中新房华夏实业有限公司出资6000万人民币;中科建设供应链管理发展(上海)有限公司出资4000万人民币; | 中科建设供应链管理发展(上海)有限公司出资10000.000000万人民币; | 2018-03-06 |
投资人(股权)变更 | 尹文佳出资4000万人民币;中新房华夏实业有限公司出资6000万人民币; | 中新房华夏实业有限公司出资6000万人民币;中科建设供应链管理发展(上海)有限公司出资4000.000000万人民币; | 2018-01-30 |
投资人(股权)变更 | 李屈波出资0万人民币;尹文佳出资4000万人民币; | 尹文佳出资4000万人民币;中新房华夏实业有限公司出资6000万人民币; | 2015-07-21 |
章程备案 | 无 | 2015-07-21 | |
投资人(股权)变更 | 尹文佳;中新房华夏实业有限公司; | 李屈波;尹文佳; | 2015-06-17 |
章程备案 | 无 | 2015-06-17 | |
投资人(股权)变更 | 李生;尹文佳; | 尹文佳;中新房华夏实业有限公司; | 2015-04-17 |
章程备案 | 无 | 2015-04-13法定代表人、经理、监事、董事成员、股东 | 2015-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周锦程 | 2015-04-17 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李生 | 周锦程靳伯柏李屈波丁鹤庆尹文佳 | 2015-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐万友 | 赵雪娟 | 2015-04-17 |
法定代表人变更 | 李生 | 周锦程 | 2015-04-17 |
更多>>视频联播