变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 管以江 | 于华龙 | 2020-08-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 管以江、史爱国、胡勇、姬伟 | 于华龙、史爱国、胡勇、姬伟 | 2020-08-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马学坤 | 管以江 | 2019-09-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马学坤、张平、史爱国、胡勇 | 管以江、张平、史爱国、胡勇 | 2019-09-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马学坤,王积磊,史爱国,胡勇 | 马学坤,张平,史爱国,胡勇 | 2018-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 史爱国,马学坤,胡勇,王积磊,王瑞宽 | 马学坤,王积磊,史爱国,胡勇 | 2017-04-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马学坤,胡勇,方元甫,陈莤 | 史爱国,马学坤,胡勇,陈莤 | 2017-01-12 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发;商品房销售;室内外装修装饰工程、园艺工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发;商品房销售;室内外装饰装修工程、园艺工程的设计、施工;房屋租赁;停车场服务;代收水、电、天然气费用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-08-08 |
更多>>视频联播