变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王志合 | 王丹妮 | 2023-03-14 |
法定代表人变更 | 王志合 | 王丹妮 | 2023-03-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-12-13 |
章程备案 | 无 | 2021-12-13新章程 | 2021-12-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 孙胜军; | 孙胜军;王志合; | 2021-12-13 |
投资人(股权)变更 | 孙胜军出资500万人民币; | 孙胜军出资25万人民币;王志合出资475万人民币; | 2021-12-13 |
法定代表人变更 | 贾金花 | 王志合 | 2020-06-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贾金花 | 王志合 | 2020-06-11 |
章程备案 | 新章程 | 2020-06-11 | |
法定代表人变更 | 王晓梅 | 贾金花 | 2018-04-04 |
法定代表人变更 | 董文民 | 王晓梅 | 2017-05-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董文民 | 王晓梅 | 2017-05-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董文民 | 2016-02-25 | |
投资人(股权)变更 | 李俊来出资70万人民币; | 孙胜军出资500万人民币; | 2016-02-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李俊来 | 董文民 | 2016-02-25 |
财务负责人 | 莫千国*** | 2016-02-25 | |
注册资本变更 | 70万人民币 | 500.0000万人民币 | 2016-02-25 |
法定代表人变更 | 李俊来 | 董文民 | 2016-02-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李俊凤 | 孙胜军 | 2016-02-25 |
联络员备案 | 备案手机: | 孙胜军***备案手机:*** | 2016-02-25 |
更多>>视频联播