变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢应连 | 林炜 | 2020-12-28 |
章程修正案备案 | 无 | 2020-12-10 | |
地址变更 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号2栋19楼1901号 | 成都高新区天泰路145号1栋16楼1602号 | 2020-12-10 |
章程修正案备案 | 无 | 2019-11-04 | |
地址变更 | 成都高新区天府大道中段177号9栋1单元23楼2号 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号2栋19楼1901号 | 2019-11-04 |
法定代表人变更 | 黄勇 | 王瀚民 | 2017-07-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王瀚民,执行董事兼总经理 | 2017-07-07 | |
其他事项备案 | 2015-11-09 | ||
其他事项备案 | / | / | 2014-07-09 |
更多>>视频联播