变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 黄姣***备案手机:*** | 何龙***备案手机:***(网上办理) | 2020-06-10 |
法定代表人变更 | 何龙 | 姚小林 | 2018-04-19 |
经理备案 | 姚小林,执行董事兼总经理 | 2018-04-19 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姚小林,执行董事兼总经理 | 2018-04-19 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何龙,董事兼总经理 | 何龙,执行董事兼总经理 | 2018-03-22 |
章程备案 | 2018-03-22 | ||
经理备案 | 何龙,董事兼总经理 | 何龙,执行董事兼总经理 | 2018-03-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 汤浩,董事王乔,董事 | 汤浩,董事王乔,董事何龙,董事兼总经理 | 2017-08-10 |
经理备案 | 何龙,董事兼总经理 | 2017-08-10 | |
章程备案 | 何艳霖,监事 | 2017-08-10 | |
法定代表人变更 | 黄建 | 何龙 | 2017-08-10 |
法定代表人变更 | 汤浩 | 黄建 | 2017-07-26 |
章程备案 | 何龙,监事 | 2017-07-26 | |
经理备案 | 黄建,董事长兼总经理 | 2017-07-26 | |
投资人(股权)变更 | 王乔;汤浩; | 中资国本成都投资有限公司; | 2017-07-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄建,董事长兼总经理王乔,董事汤浩,董事 | 2017-07-26 | |
企业类型变更 | 1130 | 1153 | 2017-07-26 |
投资人(股权)变更 | 贾合昆;汤浩; | 汤浩;王乔; | 2017-05-17 |
投资人(股权)变更 | 汤浩;蒲彩和; | 贾合昆;汤浩; | 2016-05-03 |
投资人(股权)变更 | 李传顺;汤浩; | 蒲彩和;汤浩; | 2016-03-25 |
更多>>视频联播