变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1田明监事;2刘晓双执行董事兼总经理; | 1田明监事;2李光然执行董事兼总经理; | 2019-06-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘晓双 | 李光然 | 2019-06-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1田明监事;2崔延良执行董事兼总经理; | 1田明监事;2刘晓双执行董事兼总经理; | 2018-11-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 崔延良 | 刘晓双 | 2018-11-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘晓双 | 崔延良 | 2018-10-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1田明监事;2刘晓双执行董事兼总经理; | 1田明监事;2崔延良执行董事兼总经理; | 2018-10-25 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 酒类零售;预包装兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品流通许可证有效期限至2014年3月31日止);农副产品、水产品、日用百货、床上用品、照相器材、五金交电、计算机及耗材销售;卷烟、雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有效期限至2013年12月31日止);柜台租赁。 | 酒类零售;预包装兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);农副产品、水产品、日用百货、床上用品、照相器材、五金交电、计算机及耗材销售;卷烟、雪茄烟零售;柜台租赁。 | 2017-11-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1田明监事;2李明善执行董事兼总经理; | 1田明监事;2刘晓双执行董事兼总经理; | 2017-11-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李明善 | 刘晓双 | 2017-11-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1田明监事;2蔡锦飞执行董事兼总经理; | 1田明监事;2李明善执行董事兼总经理; | 2016-07-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蔡锦飞 | 李明善 | 2016-07-13 |
更多>>视频联播