变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘晓宇 | 陈玉娉 | 2019-12-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩颖 | 刘晓宇 | 2018-04-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 牛喜林 | 韩颖 | 2017-04-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许长春 | 牛喜林 | 2016-12-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡裕隆 | 许长春 | 2015-03-17 |
更多>>视频联播