变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王印董事兼总经理;2汪培海董事;3孙振家董事;4王立监事;5宁甲震董事长; | 1王印董事兼总经理;2汪培海董事;3孙振家董事;4苏彬监事;5宁甲震董事长; | 2020-11-09 |
章程备案 | 1 | 2 | 2020-11-09 |
章程备案 | 1 | 2017-10-19 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王印董事兼总经理;2王人地董事;3孙振家董事;4王立监事;5宁甲震董事长; | 1王印董事兼总经理;2汪培海董事;3孙振家董事;4王立监事;5宁甲震董事长; | 2017-08-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐颂 | 宁甲震 | 2016-10-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1徐颂董事长;2魏明晖董事;3王人地董事;4孙振家董事兼总经理;5王立监事; | 1王印董事兼总经理;2王人地董事;3孙振家董事;4王立监事;5宁甲震董事长; | 2016-10-09 |
登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市工商行政管理局保税区分局 | 2014-07-28 |
更多>>视频联播