变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 600 | 3000.000000 | 2021-09-08 |
其他事项备案 | 山西六建集团有限公司:66.6667%;郭晓刚:16.6667%;赵晶:5%;宋晓军:5%;梁晴靓:3.3333%;李豪:3.3333%; | 宋晓军:1%;李豪:0.6667%;梁晴靓:0.6667%;赵晶:1%;郭晓刚:3.3333%;山西六建集团有限公司:93.3333%; | 2021-09-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 山西六建集团有限公司:66.6667%;郭晓刚:16.6667%;赵晶:5%;宋晓军:5%;梁晴靓:3.3333%;李豪:3.3333%; | 宋晓军:1%;李豪:0.6667%;梁晴靓:0.6667%;赵晶:1%;郭晓刚:3.3333%;山西六建集团有限公司:93.3333%; | 2021-09-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李珍怀、赵晶、曲秀平、郭晓刚 | 赵晶、郭晓刚、郑树贤、李志刚 | 2021-08-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 山西六建集团有限公司:66.6667%;李珍怀:20%;郭晓刚:8.3333%;曲秀平:5%; | 山西六建集团有限公司:66.6667%;郭晓刚:16.6667%;赵晶:5%;李豪:3.3333%;梁晴靓:3.3333%;宋晓军:5%; | 2021-08-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵晶、曲秀平、郭晓刚 | 李珍怀、赵晶、曲秀平、郭晓刚 | 2020-03-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李珍怀 | 郭晓刚 | 2020-03-25 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 施工机械、钢模板、脚手架的租赁与起重设备的安装与维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 建设工程(建筑施工:模板脚手架工程;起重设备安装工程);建筑劳务分包;附着式升降脚手架的设计、制造、安装与施工;建筑机械设备及配件的销售、租赁、安装、维修及技术咨询服务;建筑材料的销售及租赁;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-01-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李鹏祺、曲秀平、李珍怀、郭晓刚 | 赵晶、曲秀平、郭晓刚 | 2018-10-15 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-12-08 | 2027-12-08 | 2017-11-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曲秀平、李珍怀、郭晓刚 | 李鹏祺、曲秀平、李珍怀、郭晓刚 | 2017-04-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 山西第六建筑有限公司:*%;曲秀平:*%;李珍怀:*%;郭晓刚:*%; | 曲秀平:*%;郭晓刚:*%;李珍怀:*%;山西六建集团有限公司:*%; | 2016-11-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丁飞:*%;伊庆成:*%;山西第六建筑有限公司:*%;张变凤:*%;曲秀平:*%;李珍怀:*%;杨占东:*%;梁福中:*%;米新民:*%;郑彩峰:*%; | 曲秀平:*%;山西第六建筑有限公司:*%;郭晓刚:*%;李珍怀:*%; | 2016-11-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 伊庆成、马千里、曲秀平、李珍怀 | 曲秀平、李珍怀、郭晓刚 | 2016-11-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 施工机械、钢模板、脚手架的租赁与起重设备的安装与维修。(法律法规禁止经营的不得经营;需经审批未获批准前不准经营,许可项目的在许可证有效期内经营)*** | 施工机械、钢模板、脚手架的租赁与起重设备的安装与维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2014-10-23 |
其他事项备案 | 姓名:马千里;企业:山西陆升机械设备租赁有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:李珍怀;企业:山西陆升机械设备租赁有限公司;职务:董事长;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:曲秀平;企业:山西陆升机械设备租赁有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:伊庆成;企业:山西陆升机械设备租赁有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:李珍怀;企业:山西陆升机械设备租赁有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式: | 姓名:曲秀平;企业:山西陆升机械设备租赁有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:马千里;企业:山西陆升机械设备租赁有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:伊庆成;企业:山西陆升机械设备租赁有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:李珍怀;企业:山西陆升机械设备租赁有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:; | 2014-10-23 |
更多>>视频联播