变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2020-05-12 |
投资人变更 | 海航资产管理集团有限公司 | 空 | 2020-05-12 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2022-03-20;任职起始日期:2019-03-21;姓名:赖兴建; | 任职截止日期:2022-10-01;任职起始日期:2019-10-02;姓名:王浩; | 2019-10-15 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2015-06-05;姓名:石永利; | 任职截止日期:2022-03-20;任职起始日期:2019-03-21;姓名:赖兴建; | 2019-04-17 |
负责人变更 | 姓名:刘凤林;任职截止日期:2019-03-08;任职起始日期:2016-03-09;06538; | 姓名:赵欣;任职截止日期:2022-01-13;任职起始日期:2019-01-14; | 2019-01-21 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2019-03-08;任职起始日期:2016-03-09;姓名:刘凤林; | 任职截止日期:2022-01-13;任职起始日期:2019-01-14;姓名:赵欣; | 2019-01-21 |
高级管理人员备案 | 空 | 赵欣 | 2019-01-21 |
负责人变更 | 刘凤林 | 赵欣 | 2019-01-21 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2014-01-10;姓名:赵国喜; | 任职截止日期:2021-08-12;任职起始日期:2018-08-13;姓名:杨东升; | 2018-09-07 |
投资人变更 | 国开(北京)新型城镇化发展基金二期 | 空 | 2018-02-01 |
投资人变更 | 出资比例(%):83.95; | 出资比例(%):90.12; | 2018-02-01 |
投资人变更 | 空 | 认缴出资额(万元):50000.0;出资方式:货币 | 2018-02-01 |
投资人变更 | 空 | 天津广成投资集团有限公司 | 2018-02-01 |
投资人变更 | 空 | 无股权转让 | 2017-02-27 |
投资人变更 | 出资比例:78.33; | 出资比例:83.95; | 2017-02-27 |
投资人变更 | 出资比例:13.33; | 出资比例:9.88; | 2017-02-27 |
投资人变更 | 出资比例(%):8.33; | 出资比例(%):6.17; | 2017-02-27 |
投资人变更 | 出资比例:8.33; | 出资比例:6.17; | 2017-02-27 |
负责人变更 | 荆志国 | 刘凤林 | 2016-03-16 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;任职截止日期:空;任职起始日期:2014-01-10;姓名:荆志国; | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2019-03-08;任职起始日期:2016-03-09;姓名:刘凤林; | 2016-03-16 |
更多>>视频联播