变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王斌:30%;袁永祥:15%;王晓:15%;盛智韬:10%;袁捷:10%;邓超:10%;朱卫明:10%; | 王晓:25%;王斌:30%;袁永祥:15%;盛智韬:10%;朱卫明:10%;邓超:10%; | 2020-04-02 |
其他事项备案 | 王斌:30%;袁永祥:15%;王晓:15%;盛智韬:10%;袁捷:10%;邓超:10%;朱卫明:10%; | 王晓:25%;王斌:30%;袁永祥:15%;盛智韬:10%;朱卫明:10%;邓超:10%; | 2020-04-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙国栋、谢锋、周军、沈丽娟 | 谢锋、周军、沈丽娟、赵雨洁 | 2020-04-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙国栋、王斌、谢锋、赵雨洁、周军 | 孙国栋、谢锋、周军、沈丽娟 | 2018-08-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵雨洁 | 沈丽娟 | 2018-08-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:筹建(有效期至2014年10月17日);一般经营项目:体育器材、体育用品销售** | 通用航空器装备的组装、制造、研发、生产、展销与维修保养;航空俱乐部运营;航空教学服务;通用航空器代存代管;自营及代理各类商品和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-03-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 袁永康、孙国栋、王斌、谢锋、赵雨洁 | 孙国栋、王斌、谢锋、赵雨洁、周军 | 2018-03-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢冬梅 | 赵雨洁 | 2016-09-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王晓:70%;王斌:30%; | 王斌:30%;王晓:15%;袁永祥:15%;盛智韬:10%;朱卫明:10%;袁捷:10%;邓超:10%; | 2016-09-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙国栋、王斌、谢锋、谢冬梅、黄建忠 | 袁永康、孙国栋、王斌、谢锋、赵雨洁 | 2016-09-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王晓 | 谢冬梅 | 2016-03-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢锋;王斌;孙国栋;王晓; | 黄建忠;谢冬梅;谢锋;王斌;孙国栋; | 2016-03-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孙国栋:30%;王晓:70%; | 王斌:30%;王晓:70%; | 2014-05-16 |
更多>>视频联播