变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘静静、于敏、陈瑞、李龙华、刘文星、张效东、张辉、郭晗 | 刘静静、于敏、陈瑞、李龙华、刘文星、张效东、张辉、郭晗 | 2017-11-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 于敏 | 李龙华 | 2017-11-09 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省亳州市谯城区药都大道1366号 | 安徽省亳州市仙翁路789号 | 2016-12-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 安徽安诚金融控股集团有限公司;安徽古井集团有限责任公司; | 安徽安诚金融控股集团有限公司:85.56%;安徽省信用担保集团有限公司:10.86%;安徽古井集团有限责任公司:3.56%; | 2016-10-27 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 50020.5223 | 56120.5223 | 2016-10-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韦翔 | 于敏 | 2016-04-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务;再担保和办理债劵发行担保业务;兼营诉讼保全担保,履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务,以自有资金进行投资业务。(凭许可证经营至2016年3月19日) | 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务;再担保和办理债劵发行担保业务;兼营诉讼保全担保,履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务,以自有资金进行投资业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-04-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张效东;崔博;韦翔; | 刘文星;李龙华;陈瑞;谷立中;于敏;刘静静;张辉;张效东; | 2016-04-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 安徽古井集团有限责任公司;安徽安诚金融控股有限公司; | 安徽安诚金融控股集团有限公司;安徽古井集团有限责任公司; | 2015-05-20 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 30020.5223 | 50020.522300 | 2015-02-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 崔博;韦翔; | 张效东;崔博;韦翔; | 2015-02-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 亳州建设投资集团有限公司:93.33%;安徽古井集团有限责任公司:6.66%; | 安徽古井集团有限责任公司:;建安投资控股集团有限公司:; | 2014-07-23 |
更多>>视频联播