变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 机构代码证 | 2020-12-17 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目管理与咨询;文化交流活动策划;经济信息咨询;房地产经纪;金属新材料、非金属新材料、矿产品的销售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 金属新材料、非金属新材料、矿产品的销售;项目管理与咨询;文化交流活动策划;经济信息咨询;房地产经纪;房屋租赁;自营和代理各类商品或技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-12-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹美红、王文银 | 曹美红、王文生 | 2018-01-25 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目管理与咨询;文化交流活动策划;经济信息咨询;房地产经纪;金属新材料、非金属新材料、矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 项目管理与咨询;文化交流活动策划;经济信息咨询;房地产经纪;金属新材料、非金属新材料、矿产品的销售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-01-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王文银 | 王文生 | 2018-01-25 |
联络员备案 | 周涛 | 2017-01-16 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王文银、焦洪顺 | 曹美红、王文银 | 2017-01-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目投资;文化交流活动的策划;信息咨询;房地产投资与经纪;有色金属、黑色金属及矿产品销售。(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营) | 项目管理与咨询;文化交流活动策划;经济信息咨询;房地产经纪;金属新材料、非金属新材料、矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-01-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王枝兰 | 王文银 | 2015-05-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 汪玮玮;王力行;深圳正威(集团)有限公司;正威科技(深圳)有限公司;深圳市诚威新材料有限公司; | 深圳正威(集团)有限公司;深圳市诚威新材料有限公司; | 2015-05-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 汪玮玮:2.4%;王力行:3.6%;深圳市诚威电线有限公司:15%;正威科技(深圳)有限公司:28%;深圳正威(集团)有限公司:51%; | 汪玮玮;王力行;深圳正威(集团)有限公司;正威科技(深圳)有限公司;深圳市诚威新材料有限公司; | 2015-01-06 |
更多>>视频联播