变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省合肥市庐阳区长江中路168号 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号 | 2018-08-14 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 5000 | 9160.000000 | 2017-11-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司:60%;合肥兴泰股权投资管理有限公司:20%;合肥兴泰资产管理有限公司:20%; | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司:78.16%;合肥兴泰资产管理有限公司:10.91%;合肥兴泰股权投资管理有限公司:10.91%; | 2017-11-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 合肥兴泰控股集团有限公司:60%;合肥兴泰资产管理有限公司:20%;合肥兴泰股权投资管理有限公司:20%; | 合肥兴泰资产管理有限公司:20%;合肥兴泰股权投资管理有限公司:20%;合肥兴泰金融控股(集团)有限公司:60%; | 2017-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 程儒林、郑晓静、秦震、陈锐、梅鹏军 | 程儒林、郑晓静、秦震、梅鹏军、张虹、马健 | 2017-06-30 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 程儒林,郑晓静,秦震,陈锐,李波,梅鹏军 | 程儒林,郑晓静,秦震,陈锐,梅鹏军 | 2016-11-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 股权投资管理,创业投资管理、投资咨询、管理咨询、财务顾问。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 股权投资管理,创业投资管理、投资咨询。(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代课理财等金融业务。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-01-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 程儒林 | 郑晓静 | 2015-03-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 梅鹏军;万士荣;陈锐;秦震;吴前求;程儒林; | 梅鹏军;李波;陈锐;秦震;郑晓静;程儒林; | 2015-03-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄友志;陈后寿; | 梅鹏军;万士荣;陈锐;秦震;吴前求;程儒林; | 2014-07-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 合肥美菱财务咨询有限公司:10%;合肥兴泰资产管理有限公司:90%; | 合肥兴泰控股集团有限公司:60%;合肥兴泰股权投资管理有限公司:20%;合肥兴泰资产管理有限公司:20%; | 2014-07-16 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 合肥长发创业投资有限公司 | 合肥兴泰资本管理有限公司 | 2014-07-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 创业投资业务、代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 | 股权投资管理,创业投资管理、投资咨询、管理咨询、财务顾问。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014-07-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈后寿 | 程儒林 | 2014-07-16 |
更多>>视频联播