变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1郑广文执行董事兼经理;2苑红监事; | 1苑红监事;2郑广良经理;3郑广文执行董事; | 2020-02-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:无;一般经营项目:产业投资,投资策划、咨询、管理(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)。 | 产业投资,投资策划、咨询。(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2015-06-10 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-07-02 | 2026-07-02 | 2015-06-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1傅海春监事;2郑广文董事长;3张志成董事;4苑红监事; | 1苑红监事;2郑广文执行董事兼经理; | 2015-06-10 |
更多>>视频联播