变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 耿庆波 | 彭振池 | 2009-03-10 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 大连市烟草公司庄河市光明山营业部 | 中国烟草总公司大连市公司庄河光明山营业部 | 2007-03-16 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 大连市烟草公司庄河市分公司光明山卷烟批发部 | 大连市烟草公司庄河市光明山营业部 | 2003-12-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 空白 | 姓名:耿庆波;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:210225611106011;产生方式:委派;联系电话:;住所:庄河市昌盛街999号;任命(聘用)单位:庄河市烟草公司光明山卷烟批发部; | 2002-04-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 空白 | 耿庆波 | 2002-04-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈广野 | 张文满 | 2000-03-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 金福元 | 陈广野 | 1998-07-16 |
更多>>视频联播